Mitglieder |
Fraktionsvorstand CDU | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 |
Stadtrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 |
Ausschuss für Liegenschaften und Forst | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.09.2004 | 30.06.2009 | von 01.09.2004 bis 30.06.2009 |
Umlegungsauschuss | CDU | CDU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 02.09.2004 | 30.06.2009 | von 02.09.2004 bis 30.06.2009 |
Fachbereichsausschuss 2 | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.08.2009 | 31.05.2014 | von 24.08.2009 bis 31.05.2014 |